隆安县布泉乡领导班子及工作分工
任太宇同志:主持乡党委全面工作。
吴雪华同志:主持乡政府全面工作,协助乡党委书记负责乡党委有关工作。
周东旭同志:主持乡人大全面工作,协助乡党委书记负责乡党委有关工作,分管党务、党政办公室、综治政法、工会、共青团、妇联、红十字会、关工委等工作,联系民兵武装工作。
许天旺同志:分管宣传、财贸工业、科教文卫、旅游、国土、资源、征地拆迁工作。
韦军强同志:分管农林水、统计、气象、安全生产、消防、应急、交通、节能环保、招商、电信、电业等工作。
钟伟玲同志:分管纪检监察、机关效能、绩效考核、信息、政务服务、政务公开、档案、保密、社会保障、依法行政、依法治县等工作,协管党政办工作。
余金银同志:分管党建、组织、人事、编制等工作,协管公会、共青团、妇联、红十字会、关工委等工作。
黄敏哲同志:分管统战、侨务、宗教、民族、城镇规划、清洁乡村等工作。
许
华同志:分管民兵武装、扶贫、项目建设、为民办实事项目等工作。
潘显军同志:分管人大、机关后勤、计生等工作。
任冬园同志:分管民政、残联、老龄、危房改造、地震等工作。
百度一下可以看到的。关健词:隆安
隆安教育信息网,由广西南宁隆安县教育局主办,是隆安县最大的门户网站.含:隆安教育,隆安校园,隆安电视,隆安家园,国防教育,家庭教育,心理健康教育,招生考试等.
www.laxjyj.com/ 50K 2008-9-17 - 百度快照
www.laxjyj.com 上的更多结果
隆安教育论坛是以研究学术|探讨技术|休闲娱乐为主的教师论坛|家长论坛|学生论坛等综合性教育论坛,由广西南宁隆安县教育局主办,也是隆安教育信息网的重要组成部分。.
bbs.laxjyj.com/ 116K 2008-9-18 - 百度快照
根据网站的第三方统计数据流量还不错,日IP超过3千,日PV超过3万。目前应该算是比较大的网站和论坛。
当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 主题分类 > 机构职能 > 领导介绍 领导介绍 韦好鹏 党组书记、局长 韦好鹏,现任南宁市环境保护局党组书记、局长。
主持市环境保护局党组和行政全面工作,主管办公室、人事科、规划财务科。 曾鸣 党组成员、副局长 曾鸣,男,1968年1月生,壮族,广西扶绥人,1991年2月加入中国**,1991年8月参加工作,广西大学化学系无机化工专业,广西大学学士学位。
现任南宁市环境保护局党组成员,副局长。 协助党组书记、局长工作。
负责污染防治、政策法规、环境保护监测、创模、对外宣传教育等方面工作。 分管污染防治科、政策法规科、市环境保护监测站(市核与辐射安全监督管理站、市机动车排气污染管理中心)、南宁市环境保护局南宁青秀山风景名胜旅游区环保分局、市环境宣传教育中心。
联系宾阳县、良庆区环保局。 杨琦 党组成员、副局长 杨琦,男,1973 年10月生,汉族,广西宾阳人,1999年7月加入中国**,1995年8月参加工作,广西农业大学环保专业、广西师范大学生物系研究生班生态学专业,广西师范大学在职研究生学历,管理学硕士学位。
现任南宁市环境保护局党组成员、副局长。 抽调市大行动办工作,不再分工负责其它工作。
谢健 党组成员、副局长 谢健,男,1972年5月生,汉族,广西南宁人,2001年6月加入中国**,1993年7月参加工作,英国伍赛斯特大学MBA工商管理专业,英国伍赛斯特大学硕士学位,高级工程师。现任南宁市环境保护局党组成员、副局长。
协助党组书记、局长工作。负责污染减排、自然生态和农村环境保护、美丽南宁建设等方面工作。
分管污染物排放总量控制科、自然生态和农村环境保护科。 联系武鸣县、上林县、邕宁区环保局。
覃卫文 党组成员、副局长、机关党委书记 覃卫文,男,1969年11月生,汉族,广西贵港人,1997年6月加入中国**,1991年9月参加工作,苏州城市建设环保学院环境工程专业。现任南宁市环境保护局党组成员、副局长、机关党委书记。
协助党组书记、局长工作。负责办公室、组织人事、机关党建、精神文明建设、统战工作、农村扶贫、军民共建、及党风廉政建设等方面工作。
分管办公室、人事科、机关党委。 联系马山县、兴宁区环保局。
陈莉 总工程师 陈莉,女,1968年5月生,汉族,广西桂林人,1999年加入中国国民党革命委员会,1990年8月参加工作,苏州城建环保学院,苏州城建环保学院学士学位。现任南宁市环境保护局总工程师。
协助局长工作。负责规划财务、环评审批、环保技术、环境科学学会、生态学会等方面工作。
分管规划财务科、环境影响评价管理科、行政审批办公室。 联系隆安县、西乡塘区环保局。
王孝征 党组成员、副调研员 王孝征,男,1964年8月生,汉族,山东费城人,1984年6月加入中国**,1982年11月参加工作,中央党校政法专业。现任南宁市环境保护局党组成员、副调研员。
挂职广西博世科环保科技有限公司,不再分工负责其它工作。 黄建宁 调研员 黄建宁,女,1957年7月生,汉族,广西横县人,1979年1月加入中国**,1974年10月参加工作,中国政法大学法律专业,在职研究生学历。
现任南宁市环境保护局调研员。 协助党组书记、局长工作。
宋晓燕 调研员 宋晓燕,女,1960年4月生,汉族,山西太原人,1994年1月加入中国**,1980年11月参加工作,广西区党校经济管理专业,高级经济师。现任南宁市环境保护局调研员。
协助党组书记、局长抓党建工作。 陈载华 调研员 陈载华,男,1960年9月出生,广西岑溪人,汉族,1986年7月加入中国**,1980年12月参加工作。
中央党校经济管理专业。现任南宁市环境保护局调研员。
协助党组书记、局长工作。负责环境信息工作。
分管环境信息中心。 段冰 副调研员 段冰,女,1957年10月出生,汉族,湖南祁东人,1981年6月加入中国**,1974年11月参加工作,广西壮族自治区党校政法专业,政工师。
现任南宁市环境保护局副调研员。 协助党组书记、局长工作。
负责工会、共青团、妇女、计划生育等方面工作。协助负责污染防治、对外宣传教育工作。
分管创建国家环保模范城市办公室、南宁市环境保护局南宁经济技术开发区环保分局。 何军士 副调研员 何军士,男,1967年9月出生,汉族,江西万安人,1990年12月加入中国**,1986年8月参加工作,解放军陆军指挥学院政工专业。
现任南宁市环境保护局副调研员。 协助党组书记、局长工作。
协助负责美丽南宁建设工作,分管南宁市环境保护局南宁东盟经济开发区(南宁华侨投资区)环保分局。
当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 主题分类 > 机构职能 > 领导介绍领导介绍韦好鹏 党组书记、局长 韦好鹏,现任南宁市环境保护局党组书记、局长。
主持市环境保护局党组和行政全面工作,主管办公室、人事科、规划财务科。 曾鸣 党组成员、副局长 曾鸣,男,1968年1月生,壮族,广西扶绥人,1991年2月加入中国**,1991年8月参加工作,广西大学化学系无机化工专业,广西大学学士学位。
现任南宁市环境保护局党组成员,副局长。 协助党组书记、局长工作。
负责污染防治、政策法规、环境保护监测、创模、对外宣传教育等方面工作。 分管污染防治科、政策法规科、市环境保护监测站(市核与辐射安全监督管理站、市机动车排气污染管理中心)、南宁市环境保护局南宁青秀山风景名胜旅游区环保分局、市环境宣传教育中心。
联系宾阳县、良庆区环保局。 杨琦 党组成员、副局长 杨琦,男,1973 年10月生,汉族,广西宾阳人,1999年7月加入中国**,1995年8月参加工作,广西农业大学环保专业、广西师范大学生物系研究生班生态学专业,广西师范大学在职研究生学历,管理学硕士学位。
现任南宁市环境保护局党组成员、副局长。 抽调市大行动办工作,不再分工负责其它工作。
谢健 党组成员、副局长 谢健,男,1972年5月生,汉族,广西南宁人,2001年6月加入中国**,1993年7月参加工作,英国伍赛斯特大学MBA工商管理专业,英国伍赛斯特大学硕士学位,高级工程师。现任南宁市环境保护局党组成员、副局长。
协助党组书记、局长工作。负责污染减排、自然生态和农村环境保护、美丽南宁建设等方面工作。
分管污染物排放总量控制科、自然生态和农村环境保护科。 联系武鸣县、上林县、邕宁区环保局。
覃卫文 党组成员、副局长、机关党委书记 覃卫文,男,1969年11月生,汉族,广西贵港人,1997年6月加入中国**,1991年9月参加工作,苏州城市建设环保学院环境工程专业。现任南宁市环境保护局党组成员、副局长、机关党委书记。
协助党组书记、局长工作。负责办公室、组织人事、机关党建、精神文明建设、统战工作、农村扶贫、军民共建、及党风廉政建设等方面工作。
分管办公室、人事科、机关党委。 联系马山县、兴宁区环保局。
陈莉 总工程师 陈莉,女,1968年5月生,汉族,广西桂林人,1999年加入中国国民党革命委员会,1990年8月参加工作,苏州城建环保学院,苏州城建环保学院学士学位。现任南宁市环境保护局总工程师。
协助局长工作。负责规划财务、环评审批、环保技术、环境科学学会、生态学会等方面工作。
分管规划财务科、环境影响评价管理科、行政审批办公室。 联系隆安县、西乡塘区环保局。
王孝征 党组成员、副调研员 王孝征,男,1964年8月生,汉族,山东费城人,1984年6月加入中国**,1982年11月参加工作,中央党校政法专业。现任南宁市环境保护局党组成员、副调研员。
挂职广西博世科环保科技有限公司,不再分工负责其它工作。 黄建宁 调研员 黄建宁,女,1957年7月生,汉族,广西横县人,1979年1月加入中国**,1974年10月参加工作,中国政法大学法律专业,在职研究生学历。
现任南宁市环境保护局调研员。 协助党组书记、局长工作。
宋晓燕 调研员 宋晓燕,女,1960年4月生,汉族,山西太原人,1994年1月加入中国**,1980年11月参加工作,广西区党校经济管理专业,高级经济师。现任南宁市环境保护局调研员。
协助党组书记、局长抓党建工作。 陈载华 调研员 陈载华,男,1960年9月出生,广西岑溪人,汉族,1986年7月加入中国**,1980年12月参加工作。
中央党校经济管理专业。现任南宁市环境保护局调研员。
协助党组书记、局长工作。负责环境信息工作。
分管环境信息中心。 段冰 副调研员 段冰,女,1957年10月出生,汉族,湖南祁东人,1981年6月加入中国**,1974年11月参加工作,广西壮族自治区党校政法专业,政工师。
现任南宁市环境保护局副调研员。 协助党组书记、局长工作。
负责工会、共青团、妇女、计划生育等方面工作。协助负责污染防治、对外宣传教育工作。
分管创建国家环保模范城市办公室、南宁市环境保护局南宁经济技术开发区环保分局。 何军士 副调研员 何军士,男,1967年9月出生,汉族,江西万安人,1990年12月加入中国**,1986年8月参加工作,解放军陆军指挥学院政工专业。
现任南宁市环境保护局副调研员。 协助党组书记、局长工作。
协助负责美丽南宁建设工作,分管南宁市环境保护局南宁东盟经济开发区(南宁华侨投资区)环保分局。